Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | Formål | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Tegningsregel | Navne | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Kapital | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2016-06-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: itm8 A/S. (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-27 sletter virksomheden Ejerskaber: DSI-NEXT A/S. (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2016-06-27 sletter virksomheden Ejerskaber: FRONT-DATA DANMARK A/S. (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-01-31 sletter virksomheden Ejerskaber: SOFTCOM SOLUTIONS A/S. (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-08-08 sletter virksomheden Ejerskaber: WWI A/S. (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-01-02 sletter virksomheden Ejerskaber: AC INTELLICOM A/S. (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-03-19 sletter virksomheden Ejerskaber: IT-AFDELINGEN A/S. (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-03-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Telefonselskabet ApS. (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2018-11-16 sletter virksomheden Ejerskaber: TECHBIZ ApS. (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: itm8 | Sotea A/S. (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2019-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: CLOUD SUPPLY COMPANY ApS. (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2019-04-15 sletter virksomheden Ejerskaber: HOSTNORDIC A/S. (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-15 sletter virksomheden Ejerskaber: HOSTNORDIC KØBENHAVN A/S. (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2019-05-08 sletter virksomheden Ejerskaber: itm8 | Mentor IT A/S. (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2019-07-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: itm8 | Miracle 42 A/S. (offentliggjort 2019-08-12)
Den 2020-01-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Mentor IT Infrastructure A/S. (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-01-22 sletter virksomheden Ejerskaber: SCOTT/TIGER A/S. (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2020-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: HOSTINGKOMPAGNIET A/S. (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-12-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: itm8 | Improsec A/S. (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2021-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: itm8 | Copenhagen Software A/S. (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2021-05-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: itm8 | Progressive A/S. (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Cloud Teams ApS. (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-10-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: itm8 | Cenvation ApS. (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2023-10-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: itm8 | JDM A/S. (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-16 tilføjes Legale ejere: ITM8 TopCo ApS (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-03-16 fjernes Legale ejere: ITM8 BidCo ApS (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2022-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber såvel som at levere rådgivnings- og administrationsydelser vedrørende strategi, ledelse, forretningsudvikling og administration til koncernforbundne selskaber samt enhver anden virksomhed, som efter bestyrelses skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-16 tilføjes Vedtægter: 2022-12-16 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-10-05 tilføjes Bestyrelse: Søren Egeberg Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-10-05 fjernes Bestyrelse: Nicholas Jordan (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-10-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2022-10-05 tilføjes Vedtægter: 2022-10-05 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-06-13 fjernes Bestyrelse: Stig Bundgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-04 tilføjes Navne: ITM8 Holding A/S (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-03 fjernes Navne: IT Relation Holding A/S (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-04 tilføjes Vedtægter: 2021-06-04 (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2020-10-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Plads 7, 1. 2., 7400 Herning (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgas Plads 7, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Plads 7, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgas Plads 7, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-11 fjernes Direktion: Kurt Rodtborg Lauritsen (direktør) (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-08-31 tilføjes Bestyrelse: Stig Bundgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2018-08-31 fjernes Bestyrelse: Joel Allen Russ (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 3.318.042,00 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Legale ejere: ITM8 BidCo ApS (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2018-08-31 fjernes Legale ejere: Itr-F Invest AB, ITG 2 ApS, Front-Invest ApS (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-10-05)
Den 2018-08-31 tilføjes Vedtægter: 2018-08-31 (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 3.234.042,00 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-03-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-03-19 tilføjes Vedtægter: 2018-03-19 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-03-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-14 tilføjes Binavne: IT Relation-Frontdata A/S (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af (i) den administrerende direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være enten Steffen Kjeld Thomsen eller Joel Allen Russ, eller (ii) den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2017-12-07 tilføjes Navne: IT Relation Holding A/S (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2017-12-06 fjernes Navne: IT Relation-Frontdata A/S (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-12-07 tilføjes Vedtægter: 2017-12-07 (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-29 tilføjes Legale ejere: Front-Invest ApS (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2017-05-29 fjernes Legale ejere: JS HOLDING A/S (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Plads 7, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronninggårds Alle 136, 2840 Holte (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-15 tilføjes Vedtægter: 2016-09-15 (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2016-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 3.200.000,00 (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-31 tilføjes Vedtægter: 2016-08-31 (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2016-07-01 tilføjes Bestyrelse: Steffen Kjeld Thomsen (næstformand) (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2016-07-01 tilføjes Direktion: Kurt Rodtborg Lauritsen (direktør) (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2016-07-01 fjernes Direktion: Steffen Kjeld Thomsen (direktør) (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-07-01 tilføjes Vedtægter: 2016-07-01 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-06-30 fjernes Bestyrelse: Steffen Kjeld Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-27 tilføjes Bestyrelse: Steffen Kjeld Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-06-27 fjernes Bestyrelse: Jan Gunnar Åkesson (formand) (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-29 tilføjes Binavne: Adelis DK Holding 4 A/S (offentliggjort 2016-06-29)
Den 2016-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 3.158.000,00 (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-06-27 tilføjes Legale ejere: JS HOLDING A/S, Itr-F Invest AB, ITG 2 ApS (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-06-26 fjernes Legale ejere: Itr-F Invest AB (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-27 tilføjes Navne: IT Relation-Frontdata A/S (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2016-06-26 fjernes Navne: Adelis DK Holding 4 A/S (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-27 tilføjes Vedtægter: 2016-06-27 (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronninggårds Alle 136, 2840 Holte (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-04-14 tilføjes Bestyrelse: Jan Gunnar Åkesson (formand) (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-04-14 tilføjes Direktion: Steffen Kjeld Thomsen (direktør) (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2016-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-14 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2016-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-04-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-04-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-14 tilføjes Legale ejere: Itr-F Invest AB (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-04-14 tilføjes Navne: Adelis DK Holding 4 A/S (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-04-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-14 tilføjes Stiftere: Karsten Pedersen (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Vedtægter: 2016-04-14 (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-19)