Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.11.1994 | 29.11.1994 |
UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.02.1994 | 28.11.1994 |
NORMAL | 23.03.1972 | 27.02.1994 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Per Wilstrup Larsen. | 23.03.1972 | 29.11.1994 |
Revisor Torben Bjørn Hult | 23.03.1972 | 29.11.1994 |
Jens Helge Houman-Jensen. | 23.03.1972 | 26.06.1992 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
JENS GERNER CHRISTENSEN A/S | 23.03.1972 | 05.12.1994 |
Virksomheden har ikke ændret Navne i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af likvidatorerne i forening | 20.06.1992 | 29.11.1994 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.