Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Olof Kjellberg | 31.05.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Veroljub Ivan Tunic | 24.10.2020 | 31.05.2021 | adm. dir |
Tommy Horn | 27.08.2018 | 24.10.2020 | adm. dir |
Dalibor Sandic | 09.05.2018 | 27.08.2018 | direktør |
Dalibor Sandic | 10.02.2018 | 18.04.2018 | direktør |
Valentin Sandic | 15.04.2016 | 10.02.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Olof Kjellberg | 21.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Terence Page | 01.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Joseph Ogilvie Clark | 01.04.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Thomas Hessner | 01.04.2021 | 21.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Horn | 24.10.2020 | 01.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kristina Cecevic | 27.08.2018 | 01.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Thomas Hessner | 09.05.2018 | 31.03.2021 | formand |
Ivan Veroljub Tunic | 09.05.2018 | 16.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Horn | 09.05.2018 | 27.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Veroljub Ivan Tunic | 10.02.2018 | 18.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Horn | 27.02.2017 | 18.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Thomas Hessner | 27.02.2017 | 18.04.2018 | formand |
Dalibor Sandic | 27.02.2017 | 10.02.2018 | bestyrelsesmedlem |