Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Bibranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-04-16 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-04-15 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højdevangs Allé 37, 2300 København S (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Bestyrelse: Børge Klemmensen (formand) (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Direktion: Børge Klemmensen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje, forvalte og drive ejendomme og foretage investeringer i hermed beslægtet økonomisk aktivitet såvel i Danmark som i udlandet (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-15 (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Kontaktoplysninger: bk@abies.dk (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Legale ejere: Børge Klemmensen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2016-04-15 tilføjes Navne: Jordeje ApS (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Reelle ejere: Børge Klemmensen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2016-04-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Stiftere: Børge Klemmensen (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør eller af alle bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Vedtægter: 2016-04-15 (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-15)