Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2021-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkerød Kongevej 10, 3460 Birkerød (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-15 fjernes Bibranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-14 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-15 fjernes Hjemmeside: www.annadidi.com (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-15 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-15 fjernes Kontaktoplysninger: anna@annadidi.com (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-15 fjernes Legale ejere: Anna Didi Holding ApS, IM-Pakt ApS (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-15 fjernes Navne: Anna Didi IVS (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-15 fjernes Reelle ejere: Anne Marie Preisler, John Raabo (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-15 fjernes Stiftere: Anna Didi Holding ApS (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-06-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-15 fjernes Direktion: Anne Marie Preisler (direktør) (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkerød Kongevej 10, 3460 Birkerød (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkerød Kongevej 10, 3460 Birkerød (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkerød Kongevej 10, 3460 Birkerød (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ledreborg Alle 7, 1., 2820 Gentofte (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-13 tilføjes Legale ejere: IM-Pakt ApS (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2018-03-12 fjernes Legale ejere: The Black Circus ApS (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-13 tilføjes Reelle ejere: John Raabo (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2018-03-13 fjernes Reelle ejere: Peter Raabo Maxsø (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-03-12 fjernes Reelle ejere: John Raabo (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2017-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ledreborg Alle 7, 1., 2820 Gentofte (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2017-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 15, 2200 København N (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-16 tilføjes Hjemmeside: www.annadidi.com (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2017-06-16 tilføjes Kontaktoplysninger: anna@annadidi.com (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2017-04-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 15, 2200 København N (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2016-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 15, 2200 København N (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.330,00 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2016-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200,00 (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-04-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-04-15 tilføjes Legale ejere: The Black Circus ApS, Anna Didi Holding ApS (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2016-04-14 tilføjes Legale ejere: Anna Didi Holding ApS (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-04-14 fjernes Legale ejere: Anna Didi Holding ApS (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-04-15 tilføjes Reelle ejere: John Raabo, Peter Raabo Maxsø (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2016-04-14 tilføjes Reelle ejere: Anne Marie Preisler (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2016-04-15 tilføjes Vedtægter: 2016-04-15 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Vedtægter: 2016-04-14 (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 15, 2200 København N (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-04-14 tilføjes Bibranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Direktion: Anne Marie Preisler (direktør) (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er engroshandel med beklædning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-14 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Navne: Anna Didi IVS (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Stiftere: Anna Didi Holding ApS (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2016-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2016-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-15)