Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Månedsbeskæftigelse | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | Revisor | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Navne | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-12 tilføjes Reelle ejere: Niels Fiil Jantzen, Erik Jantzen (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-11 fjernes Reelle ejere: Niels Fiil Jantzen, Erik Jantzen (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karlslundvej 14, 8330 Beder (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Brammersgade 39, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-30 tilføjes Direktion: Niels Fiil Jantzen (direktør) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Direktion: Jørn Frøsig Johansen (direktør) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 tilføjes Legale ejere: Jantzen Investments ApS (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Legale ejere: Skovagervej 2019 A/S (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 tilføjes Reelle ejere: Niels Fiil Jantzen, Erik Jantzen, Niels Fiil Jantzen, Erik Jantzen (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Reelle ejere: Jørn Frøsig Johansen (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Revisor: RISSKOV REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 tilføjes Vedtægter: 2018-11-30 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brammersgade 39, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Brammersgade 41, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-24 tilføjes Vedtægter: 2018-09-24 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-06-01 tilføjes Reelle ejere: Jørn Frøsig Johansen (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-06-01 fjernes Reelle ejere: Eddi Bach Elgaard (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-05-31 fjernes Reelle ejere: Jørn Frøsig Johansen (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-02-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Revisor: RISSKOV REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-10-31 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2017-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-10-01 (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2017-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-04-26 tilføjes Vedtægter: 2017-04-26 (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2017-04-26 fjernes Direktion: Klaus Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2016-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brammersgade 41, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2016-04-15 tilføjes Direktion: Klaus Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2016-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og udvikle ejendomme. (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-15 (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Legale ejere: Skovagervej 2019 A/S (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2016-04-15 tilføjes Navne: Nørreallé Ejendomme ApS (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Reelle ejere: Jan Vinther, Jørn Frøsig Johansen, Eddi Bach Elgaard (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2016-04-15 fjernes Reelle ejere: Jan Vinther (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2016-04-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2016-04-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2016-04-15 tilføjes Stiftere: Skovagervej 2019 A/S (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2016-04-15 tilføjes Vedtægter: 2016-04-15 (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2016-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-15)