Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærstykket 7, 3550 Slangerup (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Mesterlodden 29, 2820 Gentofte (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2015-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Alpha VVS-Teknik Holding ApS. (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mesterlodden 29, 2820 Gentofte (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2017-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Mesterlodden 30, 2820 Gentofte (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2017-05-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mesterlodden 30, 2820 Gentofte (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2015-12-22 tilføjes Direktion: Kenneth Vagner (direktør) (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2015-12-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje anparter i andre selskaber. Endvidere skal selskabet drive investeringsvirksomhed med henblik på forrentning af opsparet kapital. (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2015-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2015-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-05-20 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2015-12-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2015-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2015-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2015-12-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2015-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2015-12-22 tilføjes Legale ejere: Kenneth Vagner (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2015-12-22 tilføjes Navne: Kenzo74 Holding ApS (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2015-12-22 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Vagner (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2015-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2015-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2015-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2015-12-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2015-12-22 tilføjes Vedtægter: 2015-12-22 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2015-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2015-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-14)