Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Bibranche | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-05-28 Statstidende Dekret
Den 2023-12-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2023-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2023-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-07 fjernes Direktion: Erik Vibe-Hastrup (direktør) (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2022-08-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prins Valdemars Alle 4, 1. 2., 3450 Allerød (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Persillehaven 40, 1. 2241., 2730 Herlev (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-12 tilføjes Legale ejere: Erik Vibe-Hastrup (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-12 fjernes Legale ejere: Louise Lund Sørensen (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-11 fjernes Legale ejere: Erik Vibe-Hastrup (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-12 tilføjes Reelle ejere: Erik Vibe-Hastrup (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-12 fjernes Reelle ejere: Louise Lund Sørensen (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-11 fjernes Reelle ejere: Erik Vibe-Hastrup (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Persillehaven 40, 1. 2241., 2730 Herlev (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Terrasserne 6, st. 1., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2020-08-29)
Den 2019-09-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-07 tilføjes Legale ejere: Erik Vibe-Hastrup, Louise Lund Sørensen (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2016-12-07 tilføjes Navne: EVH ApS (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-06 fjernes Navne: EVH IVS (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-07 tilføjes Reelle ejere: Erik Vibe-Hastrup, Louise Lund Sørensen (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2016-12-07 tilføjes Vedtægter: 2016-12-07 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Terrasserne 6, st. 1., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2020-08-29)
Den 2016-04-14 tilføjes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-14 tilføjes Direktion: Erik Vibe-Hastrup (direktør) (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2016-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål omfatter produktion, salg, og rådgivning indenfor kommunikations design og grafisk design, og dermed beslægtede virksomhed. Bibranche: computerprogrammering, konsulentbistand vedr. informationsteknologi og lignende aktiviteter. (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-03-31 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-14 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-14 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-04-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-04-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-14 tilføjes Kontaktoplysninger: evh.ivs@gmail.com (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-14 tilføjes Navne: EVH IVS (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-04-14 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-14 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-14 tilføjes Stiftere: Erik Vibe-Hastrup (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2016-04-14 tilføjes Vedtægter: 2016-04-14 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-07)