Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Revisor | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Legale ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2016-04-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplementarselskabet PFA CPH Properties II ApS. (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Komplementarselskabet af 14. april 2016 ApS. (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-05 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2024-03-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2023-12-01 tilføjes Direktion: Peter Kenneth Morgan (direktør) (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-01 fjernes Direktion: Michael Bruhn (direktør) (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-03-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i partner- og kommanditselskaber, der strukturelt er placeret under PFA DK Boliger Lav A/S samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.001,00 (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-10-01 tilføjes Navne: Komplementarselskabet PFA DK Boliger Lav ApS (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-10-01 tilføjes Vedtægter: 2020-10-01 (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-30 fjernes Navne: Komplementarselskabet PFA CPH Properties I ApS (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-03-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-08 tilføjes Vedtægter: 2019-03-08 (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2019-03-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2018-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-03-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i PFA CPH Properties I P/S samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelses hermed. (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-26 tilføjes Vedtægter: 2017-04-26 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: PFA DK Boliger Lav A/S (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: PFA PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB. (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2016-04-13 tilføjes Direktion: Michael Bruhn (direktør) (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2016-04-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i PFA CPH Properties I P/S. (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2016-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-13 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2016-04-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2016-04-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-13 tilføjes Legale ejere: PFA PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB. (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2016-04-13 tilføjes Navne: Komplementarselskabet PFA CPH Properties I ApS (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2016-04-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2016-04-13 tilføjes Stiftere: PFA PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB. (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2016-04-13 tilføjes Vedtægter: 2016-04-13 (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2016-04-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-14)