Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | Navne | Hvidhvask | ||||
Formål | Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 14.000.000,00 (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-09-27 tilføjes Vedtægter: 2023-09-27 (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2023-05-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-16 tilføjes Legale ejere: JØ HOLDING LEMVIG ApS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ribovej 7, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ribovej 5, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-01 tilføjes Binavne: Lejbox A/S (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-20 tilføjes Vedtægter: 2018-09-20 (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2018-03-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ribovej 5, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2016-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkmosevej 13, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-12-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@rsep.dk (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-18 tilføjes Vedtægter: 2016-11-18 (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-11-07 tilføjes Binavne: Ringkøbing Erhvervspark A/S (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med bestyrelsens formand eller næstformand eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-24 tilføjes Bestyrelse: Per Green Andersen (næstformand) (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-24 fjernes Bestyrelse: Olav Würtz Hansen (formand) (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-23 fjernes Bestyrelse: Per Green Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-24 tilføjes Direktion: Søren Søe Plougsgaard (direktør) (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-24 fjernes Direktion: Per Green Andersen (direktør) (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2016-10-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2016-10-24 tilføjes Legale ejere: BS INVEST, ØLSTRUP ApS, P.G.A. HOLDING RINGKØBING ApS, Rindomhus ApS, VEN-TO GROUP ApS (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-23 fjernes Legale ejere: P.G.A. HOLDING RINGKØBING ApS (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-24 tilføjes Navne: Ringkøbing-Skjern ErhvervsPark A/S (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-23 fjernes Navne: Ringkøbing Erhvervspark A/S (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-10-24 tilføjes Vedtægter: 2016-10-24 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-06-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkmosevej 13, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-06-07 tilføjes Bestyrelse: Per Green Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-06-07 fjernes Bestyrelse: Ulf Lund (næstformand) (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-07 tilføjes Direktion: Per Green Andersen (direktør) (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-06-07 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-07 tilføjes Legale ejere: P.G.A. HOLDING RINGKØBING ApS (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-06-06 fjernes Legale ejere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-07 tilføjes Navne: Ringkøbing Erhvervspark A/S (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-06-06 fjernes Navne: A/S PAS nr. 302 (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-06-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-06-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-07 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-07 tilføjes Vedtægter: 2016-06-07 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-04-01 tilføjes Bestyrelse: Ulf Lund (næstformand) (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-04-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-01 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-11-07)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-01 tilføjes Legale ejere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-04-01 tilføjes Navne: A/S PAS nr. 302 (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-04-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene. (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-04-01 tilføjes Vedtægter: 2016-04-01 (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-14)