Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Malene Ladegaard Stuhr Madsen | 01.01.2019 | adm. dir |
Mikkel Elmenhoff Bindesbøl | 16.06.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nicolai Wirenfeldt Asmussen | 20.02.2019 | 23.06.2020 | suppleant |
Nicolai Wirenfeldt Asmussen | 28.12.2018 | 19.02.2019 | direktør |
Malene Ladegaard Stuhr Madsen | 16.06.2016 | 31.12.2018 | direktør |
Henrik Stig Møller | 02.05.2016 | 16.06.2016 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.04.2016 | 02.05.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Stig Møller | 09.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Filbert | 09.10.2023 | formand |
Jacob Kildetoft Henriksen | 07.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Eske Gunge | 21.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Helle Lund Uth | 10.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Morten Christiansen | 21.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Filbert | 27.06.2023 | 08.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Stig Møller | 21.12.2022 | 08.10.2023 | formand |
Mads Anders Kamp | 21.05.2021 | 21.12.2022 | formand |
Anders Kjær | 29.06.2020 | 10.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Stig Møller | 24.06.2020 | 20.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Elmenhoff Bindesbøl | 24.06.2020 | 10.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Malene Ladegaard Stuhr Madsen | 24.06.2020 | 10.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Morten Christiansen | 24.06.2020 | 20.05.2021 | formand |
Nicolai Wirenfeldt Asmussen | 20.02.2019 | 23.06.2020 | suppleant |