Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Kapital | Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Binavne | Navne | ||||
Virksomhedsform | Månedsbeskæftigelse | Formål | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-01-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2016-04-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Playsign ApS. (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2023-08-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-08-29 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2022-10-03 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-09-28 (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.100,00 (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-10-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-10-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-09-28 tilføjes Direktion: Søren Schrøder Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-28 tilføjes Vedtægter: 2022-09-28 (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-09-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-08-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-28 fjernes Direktion: Søren Schrøder Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Direktion: Søren Schrøder Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2020-08-09 fjernes Binavne: Pratum ApS (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-07-14 tilføjes Binavne: Pratum ApS (offentliggjort 2020-08-10)
Den 2020-07-13 fjernes Binavne: Pratum ivs (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-07-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2020-07-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2020-07-14 tilføjes Navne: SolutionConsult ApS (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-07-13 fjernes Navne: SolutionConsult IVS (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-07-14 tilføjes Vedtægter: 2020-07-14 (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2020-07-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-07-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-07-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-24 tilføjes Binavne: Pratum ivs (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-03-24 tilføjes Vedtægter: 2020-03-24 (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2019-12-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2018-12-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-10 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2018-09-03 tilføjes Formål: virksomhedens formål er at drive konsulentvirksomhed (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-09-03 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2018-09-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-09-03 tilføjes Navne: SolutionConsult IVS (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2018-09-02 fjernes Navne: SHMC Invest IVS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-09-03 tilføjes Vedtægter: 2018-09-03 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkebakkevej 25, 8250 Egå (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-13 tilføjes Direktion: Søren Schrøder Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2016-04-13 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i datterselskaber samt øvrigt efter ledelsen anvisninger. (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2016-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-13 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2016-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 10,00 (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2016-04-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-13 tilføjes Legale ejere: Søren Schrøder Rasmussen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2016-04-13 tilføjes Navne: SHMC Invest IVS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2016-04-13 tilføjes Reelle ejere: Søren Schrøder Rasmussen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2016-04-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-13 tilføjes Stiftere: Søren Schrøder Rasmussen (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-04-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2016-04-13 tilføjes Vedtægter: 2016-04-13 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2016-04-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2016-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-18)