Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Bestyrelse | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Navne | Vedtægter | ||||
Binavne | Kapital | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-19 tilføjes Legale ejere: Nicklas Kaadner Holding ApS (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-19 tilføjes Reelle ejere: Martin Johansen (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-18 fjernes Reelle ejere: Martin Johansen (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-02-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-24 tilføjes Bestyrelse: Claus Nyhus Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-03-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-19 tilføjes Legale ejere: BGlobal ApS, JLJ BUSINESS DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2022-05-18 fjernes Legale ejere: BGlobal ApS (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-08 tilføjes Legale ejere: BGlobal ApS (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2022-01-08 fjernes Legale ejere: Martin Johansen (offentliggjort 2022-01-08)
Den 2022-01-07 fjernes Legale ejere: BGlobal ApS (offentliggjort 2022-01-08)
Den 2021-08-31 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-30 fjernes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 tilføjes Legale ejere: BGlobal ApS, Martin Johansen (offentliggjort 2022-01-08)
Den 2021-08-31 fjernes Legale ejere: Hans Lübeck (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-30 fjernes Legale ejere: Martin Johansen (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 tilføjes Reelle ejere: Martin Johansen (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2021-08-31 fjernes Reelle ejere: Hans Lübeck (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-30 fjernes Reelle ejere: Martin Johansen (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Jordbrovej 8, st. 4., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2021-03-23 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Trend Mogensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg og udvikling af softwareløsninger. (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-03-01 tilføjes Hjemmeside: mercura.dk (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mj@mercura.dk (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-03-01 tilføjes Navne: Mercura ApS (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-03-01 tilføjes Vedtægter: 2021-03-01 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-28 fjernes Hjemmeside: itintelligence.dk (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-03 tilføjes Hjemmeside: itintelligence.dk (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-02 fjernes Hjemmeside: bnicer.com (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-28 fjernes Kontaktoplysninger: mj@itintelligence.dk (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-03 tilføjes Kontaktoplysninger: mj@itintelligence.dk (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-02 fjernes Kontaktoplysninger: mj@bnicer.com (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-28 fjernes Navne: BNicer ApS (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-03 tilføjes Navne: BNicer ApS (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-02 fjernes Navne: BNicer IVS (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-03 tilføjes Bestyrelse: Jens Lübeck Johansen (formand) (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-03 tilføjes Binavne: IT Intelligence ApS (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-02 fjernes Binavne: BChatting IVS (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-03 tilføjes Vedtægter: 2021-02-03 (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-02-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-01-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: Martin Johansen, Hans Lübeck (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Johansen, Hans Lübeck (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: Martin Johansen, Hans Lübeck (offentliggjort 2020-01-01)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Martin Johansen, Hans Lübeck (offentliggjort 2020-01-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-04-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-05-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jordbrovej 8, st. 4., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2018-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Kalstrups Vej 26, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-26 tilføjes Hjemmeside: bnicer.com (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2018-01-26 tilføjes Kontaktoplysninger: mj@bnicer.com (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-02 tilføjes Binavne: BChatting IVS (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2017-07-02 tilføjes Vedtægter: 2017-07-02 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2016-05-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Johansen, Hans Lübeck (offentliggjort 2020-01-01)
Den 2016-04-19 tilføjes Legale ejere: Martin Johansen, Hans Lübeck (offentliggjort 2020-01-01)
Den 2016-04-18 tilføjes Vedtægter: 2016-04-18 (offentliggjort 2017-07-02)
Den 2016-04-13 tilføjes Vedtægter: 2016-04-13 (offentliggjort 2016-04-30)
Den 2016-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Kalstrups Vej 26, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2016-04-13 tilføjes Direktion: Martin Johansen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-13 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive E-handel. (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2016-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-13 (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-13 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2016-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2016-04-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-13 tilføjes Navne: BNicer IVS (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2016-04-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-13 tilføjes Stiftere: Martin Johansen (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2016-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-13)