Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-26 tilføjes Navne: STOVBY INVEST ApS (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-25 fjernes Navne: Stovby Invest newco ApS (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-26 tilføjes Vedtægter: 2024-02-26 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2016-03-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Essence Solutions P/S. (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Essence Solutions P/S. (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2023-03-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Essence Ejendomme ApS. (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lavendelvej 14, 8870 Langå (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 tilføjes Kontaktoplysninger: stovbyinvestnewco@stovby.dk (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lavendelvej 14, 8870 Langå (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-04-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-02-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-24 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2016-05-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2016-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lavendelvej 14, 8870 Langå (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2016-03-29 tilføjes Direktion: Jesper Stovby Damgaard (direktør) (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-03-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2016-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-03-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-03-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-03-29 tilføjes Legale ejere: STOVBY INVEST ApS (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-03-29 tilføjes Navne: Stovby Invest newco ApS (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2016-03-29 tilføjes Reelle ejere: Jesper Stovby Damgaard (offentliggjort 2017-09-10)
Den 2016-03-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-03-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-03-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-03-29 tilføjes Vedtægter: 2016-03-29 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2016-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-13)