Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere |
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bramsvej 3, st. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Frølichsvej 5, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-29 tilføjes Hjemmeside: www.energy360.dk (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-29 tilføjes Kontaktoplysninger: lisbeth@energy360.dk (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-11 tilføjes Navne: Energy360 ApS (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-10 fjernes Navne: Create.move.fun2016 IVS (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-11 tilføjes Vedtægter: 2019-11-11 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-10-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-07 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-05-04 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2018-05-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2018-05-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-04 tilføjes Direktion: Lisbeth Blak-Lunddahl (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-02 tilføjes Vedtægter: 2018-05-02 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-03-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Direktion: Lisbeth Blak-Lunddahl (direktør) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-11-10 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-11-09 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frølichsvej 5, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2016-04-12 tilføjes Direktion: Lisbeth Blak-Lunddahl (direktør) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-04-12 tilføjes Formål: Selskabet formål er at udøve virksomhed med investering, konsulentassistance og anden aktivitet efter direktionens skøn. (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-12 (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-12 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2016-04-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-12 tilføjes Legale ejere: Lisbeth Blak-Lunddahl (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2016-04-12 tilføjes Navne: Create.move.fun2016 IVS (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2016-04-12 tilføjes Reelle ejere: Lisbeth Blak-Lunddahl (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2016-04-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2016-04-12 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-04-12 tilføjes Stiftere: Lisbeth Blak-Lunddahl (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-04-12 tilføjes Vedtægter: 2016-04-12 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2016-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2016-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)