Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | ||||
Navne | Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-24 fjernes Bestyrelse: Jeppe Tokkesdal Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agro Food Park 13, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Agro Food Park 13, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-03 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2020-03-03 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2019-11-01 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Tokkesdal Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2019-11-01 fjernes Bestyrelse: Martin Hjelm Kristensen (formand) (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 391.781,00 (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-11-01 tilføjes Legale ejere: DANISH AGRO A.M.B.A., Michael Bundgaard, VESTJYLLANDS ANDEL A.M.B.A. (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-01 fjernes Legale ejere: MAJHOLM MEDIA ApS (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-01 tilføjes Reelle ejere: Ivan Færk Baadsgaard, Michael Bundgaard, Joachim Wiese Majholm (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-01 tilføjes Vedtægter: 2019-11-01 (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-10-31 fjernes Legale ejere: Michael Bundgaard (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-10-31 fjernes Reelle ejere: Ivan Færk Baadsgaard, Michael Bundgaard, Joachim Wiese Majholm (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Bundgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-09-01 fjernes Bestyrelse: Finn Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 313.350,00 (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-09-01 tilføjes Legale ejere: Michael Bundgaard, MAJHOLM MEDIA ApS, Farmtech Innovation ApS (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-09-01 fjernes Legale ejere: Finn Hansen, FT4 INVEST ApS (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-01 tilføjes Reelle ejere: Ivan Færk Baadsgaard, Michael Bundgaard, Joachim Wiese Majholm (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-09-01 fjernes Reelle ejere: Finn Hansen, Martin Hjelm Kristensen (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-01 tilføjes Vedtægter: 2019-09-01 (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-31 fjernes Legale ejere: Farmtech Innovation ApS, MAJHOLM MEDIA ApS (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-31 fjernes Reelle ejere: Ivan Færk Baadsgaard, Michael Bundgaard, Joachim Wiese Majholm (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-31 fjernes Bestyrelse: Ole Green (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2018-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agro Food Park 13, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2018-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Pedersens Alle 2, 8830 Tjele (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-09 tilføjes Binavne: Farmtech Software ApS (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-03-09 tilføjes Navne: Grainit ApS (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-03-08 fjernes Navne: Farmtech Software ApS (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-03-09 tilføjes Vedtægter: 2018-03-09 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2017-11-22 tilføjes Bestyrelse: Jacob Christian Tetzlaff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2017-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 206.350,00 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2017-11-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2017-11-22 tilføjes Legale ejere: MAJHOLM MEDIA ApS (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2017-11-22 tilføjes Reelle ejere: Joachim Wiese Majholm (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2017-11-22 tilføjes Vedtægter: 2017-11-22 (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 196.000,00 (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-10-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-10-23 tilføjes Vedtægter: 2017-10-23 (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og salg af software, herunder udvikling og drift af cloudløsninger til landbrug. (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2016-05-25 tilføjes Legale ejere: Farmtech Innovation ApS, Finn Hansen, FT4 INVEST ApS (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2016-05-25 tilføjes Reelle ejere: Ivan Færk Baadsgaard, Michael Bundgaard, Finn Hansen, Martin Hjelm Kristensen (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2016-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2016-05-24 tilføjes Bestyrelse: Ole Green (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-11)
Den 2016-05-24 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2016-05-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2016-05-24 tilføjes Vedtægter: 2016-05-24 (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2016-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Pedersens Alle 2, 8830 Tjele (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2016-04-01 tilføjes Direktion: Ivan Færk Baadsgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med drift og udvikling af cloudløsninger til landbrug og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2016-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-01 (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-06-02)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-01 tilføjes Navne: Farmtech Software ApS (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2016-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-01 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2016-04-01 tilføjes Stiftere: Farmtech Innovation ApS (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2016-04-01 tilføjes Vedtægter: 2016-04-01 (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2016-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2016-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-13)