Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Revisor | ||||
Kapital | Vedtægter | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Danas Plads 24, 3. tv., 1915 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-11 fjernes Direktion: Peter Brix Bæk (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-04-30 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-07 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-11 fjernes Legale ejere: Peter Brix Bæk (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-11 fjernes Navne: KBB Holding 2016 ApS (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-11 fjernes Omlægningsperiode slut: 2019-06-30 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-11 fjernes Omlægningsperiode start: 2018-05-01 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-11 fjernes Stiftere: Peter Brix Bæk (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2017-10-11 sletter virksomheden Ejerskaber: FlowintFounder Holding ApS. (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2018-01-25 sletter virksomheden Ejerskaber: BækgaardKomm Aps. (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Rootly ApS. (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2021-01-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Rootly ApS. (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Rootly ApS. (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-03-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Rootly ApS. (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-12-01 fjernes Revisor: Bergmann Rådgivning - fællesskab af SR (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-09-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-09-14 tilføjes Navne: KBB Holding 2016 ApS (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-09-13 fjernes Navne: KBB Holding 2016 IVS (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-14 tilføjes Vedtægter: 2021-09-14 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2021-09-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-21 tilføjes Vedtægter: 2019-05-21 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2018-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danas Plads 24, 3. tv., 1915 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2018-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Danas Plads 24, 1915 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-10-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-06-30 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2018-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-05-01 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2018-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2018-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2017-09-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-24 tilføjes Legale ejere: Peter Brix Bæk (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2016-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danas Plads 24, 1915 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2016-04-07 tilføjes Direktion: Peter Brix Bæk (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2016-04-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og anden aktivitet, der efter ledelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2016-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-04-30 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2016-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-07 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2016-04-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2016-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2016-04-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2016-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2016-04-07 tilføjes Navne: KBB Holding 2016 IVS (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2016-04-07 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2016-04-07 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2016-04-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2016-04-07 tilføjes Revisor: Bergmann Rådgivning - fællesskab af SR (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2016-04-07 tilføjes Stiftere: Peter Brix Bæk (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2016-04-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2016-04-07 tilføjes Vedtægter: 2016-04-07 (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2016-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2016-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-11)