Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 22, 1., 1256 København K (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-11 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-28 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-28 fjernes Legale ejere: Bjerg ApS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-28 fjernes Navne: Gyldenløvesgade 24 ApS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-28 fjernes Omlægningsperiode slut: 2021-06-30 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-28 fjernes Omlægningsperiode start: 2020-01-01 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-28 fjernes Reelle ejere: Marie-Louise Bjerg, Henrik Lars Bjerg (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-28 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-28 fjernes Stiftere: Peter Jeppesen (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-03-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-06)
Den 2022-03-06 fjernes Direktion: Marie-Louise Bjerg (direktør) (offentliggjort 2022-03-06)
Den 2021-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 22, 1., 1256 København K (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2021-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 22, 1., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 22, 1., 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2020-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 34, 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-11-15)
Den 2020-11-11 tilføjes Direktion: Marie-Louise Bjerg (direktør) (offentliggjort 2022-03-06)
Den 2020-11-11 fjernes Direktion: Peter Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-11 tilføjes Legale ejere: Bjerg ApS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2020-11-11 fjernes Legale ejere: Peter Jeppesen (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-11 tilføjes Navne: Gyldenløvesgade 24 ApS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2020-11-10 fjernes Navne: Jeppesen Ejendomme CPH ApS (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-11 tilføjes Reelle ejere: Marie-Louise Bjerg, Henrik Lars Bjerg (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2020-11-11 fjernes Reelle ejere: Peter Jeppesen (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2020-11-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-11 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2020-11-11 tilføjes Vedtægter: 2020-11-11 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2020-05-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-06-30 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-01-01 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 34, 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-11-15)
Den 2019-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 34, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 34, 2600 Glostrup (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2017-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Karlslunde Centervej 85, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2016-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karlslunde Centervej 85, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2016-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Karlslunde Centervej 85, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karlslunde Centervej 85, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-04-11 tilføjes Direktion: Peter Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2016-04-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er køb, salg og drift af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2016-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2016-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-11 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2016-04-11 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2016-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2016-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2016-04-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2016-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2016-04-11 tilføjes Legale ejere: Peter Jeppesen (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2016-04-11 tilføjes Navne: Jeppesen Ejendomme CPH ApS (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2016-04-11 tilføjes Reelle ejere: Peter Jeppesen (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2016-04-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2016-04-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2016-04-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2016-04-11 tilføjes Stiftere: Peter Jeppesen (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2016-04-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2022-03-06)
Den 2016-04-11 tilføjes Vedtægter: 2016-04-11 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2016-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2016-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-06)