Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2021-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Mellemvangsvej 43, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-12 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-06 fjernes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-06 fjernes Kontaktoplysninger: info@iqount.dk (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-06 fjernes Legale ejere: Mohammad Farhan Ashraf (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-06 fjernes Navne: Fani Tech IVS (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-06 fjernes Reelle ejere: Mohammad Farhan Ashraf (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-06 fjernes Stiftere: Mohammad Farhan Ashraf (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-03-03 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2019-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-09-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-14 fjernes Direktion: Mohammad Farhan Ashraf (direktør) (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mellemvangsvej 43, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-04-12 tilføjes Direktion: Mohammad Farhan Ashraf (direktør) (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2016-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive it-virksomhed, med handel og service samt aktiviteter hertil tilknyttet. (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-12 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-04-12 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-04-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-04-12 tilføjes Kontaktoplysninger: info@iqount.dk (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-04-12 tilføjes Legale ejere: Mohammad Farhan Ashraf (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-04-12 tilføjes Navne: Fani Tech IVS (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-04-12 tilføjes Reelle ejere: Mohammad Farhan Ashraf (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-04-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-04-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-04-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-04-12 tilføjes Stiftere: Mohammad Farhan Ashraf (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-04-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2016-04-12 tilføjes Vedtægter: 2016-04-12 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2016-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-14)