Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 55, 2., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-05 fjernes Direktion: Mia Merete Bergerling (direktør) (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-11 (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-05 fjernes Kontaktoplysninger: mia@bergerling.dk (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-05 fjernes Legale ejere: BERGERLING HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-05 fjernes Navne: M. Bergerling Holding ApS (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-05 fjernes Reelle ejere: Mia Merete Bergerling, Claus Stamer Bergerling (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-05 fjernes Stiftere: Mia Merete Bergerling (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2016-04-11 sletter virksomheden Ejerskaber: AWC Finans ApS. (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-27 tilføjes Legale ejere: BERGERLING HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2023-12-27 fjernes Legale ejere: Mia Merete Bergerling (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-27 tilføjes Reelle ejere: Mia Merete Bergerling, Claus Stamer Bergerling (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2023-12-26 fjernes Reelle ejere: Mia Merete Bergerling (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-04-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 55, 2., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2017-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 273, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-05-25 tilføjes Kontaktoplysninger: mia@bergerling.dk (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2017-04-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2017-04-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-10 tilføjes Vedtægter: 2017-04-10 (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2017-04-10 fjernes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 273, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-04-11 tilføjes Direktion: Mia Merete Bergerling (direktør) (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2016-04-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for tilknyttede og associerede virksomheder samt udøve anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2016-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2016-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-11 (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2016-04-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2016-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2016-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2016-04-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2016-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2016-04-11 tilføjes Legale ejere: Mia Merete Bergerling (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2016-04-11 tilføjes Navne: M. Bergerling Holding ApS (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2016-04-11 tilføjes Reelle ejere: Mia Merete Bergerling (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2016-04-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2016-04-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2016-04-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2016-04-11 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2016-04-11 tilføjes Stiftere: Mia Merete Bergerling (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2016-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2016-04-11 tilføjes Vedtægter: 2016-04-11 (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2016-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2016-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-16)