Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-26 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-09-24 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-21 tilføjes Direktion: Louise Tidmand (direktør) (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-09-21 tilføjes Vedtægter: 2023-09-21 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2016-04-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Styrkeakademiet ApS. (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2017-07-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Mind Denmark ApS. (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Louise Tidmand (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hegnet 9, 3000 Helsingør (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 55, 5., 2500 Valby (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 55, 5., 2500 Valby (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2020-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 110, 1. th., 2500 Valby (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-12 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@styrkeakademiet.dk (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2020-06-11 fjernes Kontaktoplysninger: mail@glaedeogborn.dk (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 110, 1. th., 2500 Valby (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2019-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 110, 1. th., 2500 Valby (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 110, 1. th., 2500 Valby (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2016-04-04 tilføjes Direktion: Louise Tidmand (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2016-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed og investeringsvirksomhed samt, efter ledelsens skøn, hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2016-04-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2016-04-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-04 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@glaedeogborn.dk (offentliggjort 2020-06-12)
Den 2016-04-04 tilføjes Legale ejere: Louise Tidmand (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2016-04-04 tilføjes Navne: Tidmand Holding ApS (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-04 tilføjes Reelle ejere: Louise Tidmand (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2016-04-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-04 tilføjes Stiftere: Louise Tidmand (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2016-04-04 tilføjes Vedtægter: 2016-04-04 (offentliggjort 2023-09-26)
Den 2016-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)