Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2016-05-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Udviklingsbureauet BETA ApS. (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.001,00 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-27 tilføjes Navne: Læssø Holding ApS (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-26 fjernes Navne: Læssø IVS (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-27 tilføjes Vedtægter: 2017-06-27 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hagbardvej 10, 2300 København S (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hagbardvej 10, 2300 København S (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hagbardvej 10, 2300 København S (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 tilføjes Kontaktoplysninger: al@ubeta.dk (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-26 fjernes Kontaktoplysninger: astrid.christensen@gmail.com (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-11 tilføjes Kontaktoplysninger: astrid.christensen@gmail.com (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 tilføjes Legale ejere: Astrid Læssø Christensen (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2016-04-27 tilføjes Reelle ejere: Astrid Læssø Christensen (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2016-04-11 tilføjes Direktion: Astrid Læssø Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed, og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-11 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2016-04-11 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2016-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-11 tilføjes Navne: Læssø IVS (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2016-04-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-11 tilføjes Stiftere: Astrid Læssø Christensen (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-11 tilføjes Vedtægter: 2016-04-11 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2016-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2016-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-11)