Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2016-04-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Funhall ApS. (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2018-08-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kristensen & Hviid Ejendomme ApS. (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2019-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenbakken 16, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Møgelparken 14, 8800 Viborg (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-04-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møgelparken 14, 8800 Viborg (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2017-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Møgelparken 14, 8800 Viborg (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møgelparken 14, 8800 Viborg (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Møgelparken 14, 8800 Viborg (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-05-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møgelparken 14, 8800 Viborg (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2016-04-08 tilføjes Direktion: Martin Hviid Kristensen (direktør) (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-08 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-08 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-08 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-08 tilføjes Legale ejere: Lene Hviid, Martin Hviid Kristensen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2016-04-08 tilføjes Navne: Kristensen og Hviid Holding ApS (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-08 tilføjes Reelle ejere: Lene Hviid, Martin Hviid Kristensen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2016-04-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-08 tilføjes Stiftere: Martin Hviid Kristensen, Lene Hviid (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-08 tilføjes Vedtægter: 2016-04-08 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-11)