Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jakob Venø Schougaard | 01.12.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Holger Schultz | 11.04.2016 | 01.12.2017 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.04.2016 | 11.04.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jakob Venø Schougaard | 15.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Steen Raagaard Andersen | 11.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ib Henrik Rønje | 11.04.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Holger Schultz | 11.04.2016 | 15.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Peter Andreas Stakemann | 01.04.2016 | 11.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Lund | 01.04.2016 | 11.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Jeffrey Malherbes Gullacksen | 01.04.2016 | 11.04.2016 | formand |