Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2020-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmegade 14, 4. th., 2200 København N (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-01-05 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-06 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-20 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-09-18 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-20 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-20 fjernes Legale ejere: AU79 Holding ApS (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-20 fjernes Navne: AIM CREATIVE GROUP APS (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-20 fjernes Omlægningsperiode slut: 2017-12-31 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-20 fjernes Omlægningsperiode start: 2017-01-06 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-20 fjernes Reelle ejere: Aida Sharifzadeh Abdi (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-20 fjernes Stiftere: AU79 Holding ApS (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-10-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-09-24 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-11-06 Statstidende Dekret
Den 2019-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-09-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 fjernes Direktion: Aida Sharifzadeh Abdi (direktør) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2018-06-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-08 tilføjes Vedtægter: 2017-11-08 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2017-09-22 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-09-18 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2017-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-18 tilføjes Direktion: Aida Sharifzadeh Abdi (direktør) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-09-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-09-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-08-28 fjernes Direktion: Aida Sharifzadeh Abdi (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-01-06 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-12-31 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2017-01-06 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-01-06 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2017-01-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2017-01-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2017-01-05 fjernes Regnskabs år: --01-05 (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-01-05 fjernes Regnskabs år: --01-06 (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmegade 14, 4. th., 2200 København N (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2016-04-06 tilføjes Direktion: Aida Sharifzadeh Abdi (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2016-04-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel inden for musikbranchen og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2016-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-01-05 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2016-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-06 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2016-04-06 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2016-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2016-04-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2016-04-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2016-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2016-04-06 tilføjes Legale ejere: AU79 Holding ApS (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2016-04-06 tilføjes Navne: AIM CREATIVE GROUP APS (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2016-04-06 tilføjes Reelle ejere: Aida Sharifzadeh Abdi (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2016-04-06 tilføjes Regnskabs år: --01-05 (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2016-04-06 tilføjes Regnskabs år: --01-06 (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2016-04-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2016-04-06 tilføjes Stiftere: AU79 Holding ApS (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2016-04-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2016-04-06 tilføjes Vedtægter: 2016-04-06 (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2016-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2016-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-28)