Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-22 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2016-04-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INSTRUMETER A/S. (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2017-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KMSI HOLDING ApS. (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2018-01-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Krabbe Invest ApS. (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frilands Allé 21, 2500 Valby (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindebugten 56, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindebugten 56, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2018-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Åhaven 79, 2500 Valby (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-06-12 tilføjes Kontaktoplysninger: michala.krabbe@gmail.com (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åhaven 79, 2500 Valby (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2016-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredskovvej 17, 2840 Holte (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-04-25 tilføjes Legale ejere: Michala Schneekloth Krabbe Remmer (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2016-04-24 fjernes Legale ejere: Otto Tyge Krabbe (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-04-07 tilføjes Legale ejere: Otto Tyge Krabbe (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-04-25 tilføjes Reelle ejere: Michala Schneekloth Krabbe Remmer (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2016-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredskovvej 17, 2840 Holte (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-04-07 tilføjes Direktion: Michala Schneekloth Krabbe Remmer (direktør) (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-07 tilføjes Formål: Selskabet formål er at udøve holding og investeringsvirksomhed samt anden virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-07 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-07 tilføjes Navne: Michala Krabbe Remmer Holding ApS (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-07 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2016-04-07 tilføjes Stiftere: Otto Tyge Krabbe (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-07 tilføjes Vedtægter: 2016-04-07 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-11)