Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Kristensen | 07.04.2016 | 22.10.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Holm Sørensen | 13.09.2016 | 31.12.2018 | formand |
Orla Dambo | 08.06.2016 | 22.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Bo Kristensen | 08.06.2016 | 22.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Per Buttenschøn | 08.06.2016 | 13.09.2016 | formand |