Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2020-07-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOM IGEN ApS. (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2023-07-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-07-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-07-14 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.001,00 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-05 tilføjes Navne: The Hawthorne Smoke Shop ApS (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-04 fjernes Navne: The Hawthorne Smoke Shop IVS (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-05 tilføjes Vedtægter: 2018-01-05 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2018-01-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-29 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-11-27 (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2017-12-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-11-27 tilføjes Direktion: Martin Pierre Devantier (direktør) (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-11-27 tilføjes Legale ejere: Martin Pierre Devantier (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-11-27 tilføjes Reelle ejere: Martin Pierre Devantier (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-11-27 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2023-08-11)
Den 2017-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-11-27 tilføjes Vedtægter: 2017-11-27 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-10-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-29 fjernes Direktion: Martin Pierre Devantier (direktør) (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2016-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lerbækvej 14, 2830 Virum (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-04-04 tilføjes Direktion: Martin Pierre Devantier (direktør) (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2016-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-04 (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-04-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2016-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2016-04-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2016-04-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-04-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-04-04 tilføjes Navne: The Hawthorne Smoke Shop IVS (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2016-04-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-04-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-04-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2016-04-04 tilføjes Stiftere: Martin Pierre Devantier (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2016-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2016-04-04 tilføjes Vedtægter: 2016-04-04 (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2016-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2016-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-29)