Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
IndkaldelseTilFordringsproevelse | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Hospitalsvej 6, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-11-18 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-01 (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-11-18 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-11-18 fjernes Kontaktoplysninger: mandixholding@hotmail.com (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-11-18 fjernes Navne: Mandix Holding IVS (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-11-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-11-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-11-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-11-18 fjernes Stiftere: Alexander Mandix Hansen (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-11-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-10-24 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-02-26 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2018-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2018-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-02-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2017-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2017-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2017-12-09 fjernes Bestyrelse: Alexander Mandix Hansen (formand) (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2017-12-09 fjernes Direktion: Alexander Mandix Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2017-07-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hospitalsvej 6, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2016-04-01 tilføjes Bestyrelse: Alexander Mandix Hansen (formand) (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2016-04-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2016-04-01 tilføjes Direktion: Alexander Mandix Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2016-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som Holding selskab, samt rådgivning af mindre virksomheder og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2016-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2016-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-01 (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2016-04-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2016-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mandixholding@hotmail.com (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2016-04-01 tilføjes Navne: Mandix Holding IVS (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2016-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2016-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2016-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2016-04-01 tilføjes Stiftere: Alexander Mandix Hansen (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2016-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2016-04-01 tilføjes Vedtægter: 2016-04-01 (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2016-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2016-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-09)