Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Revisor | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Blangslevvej 14, 4700 Næstved (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-07 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-20 fjernes Hovedbranche: Supermarkeder (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-20 fjernes Legale ejere: Søren Pedersen (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-20 fjernes Navne: Blangslev Supermarked ApS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-20 fjernes Reelle ejere: Søren Pedersen (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-20 fjernes Stiftere: Søren Pedersen (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-09-16 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2018-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 fjernes Direktion: Søren Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-23 fjernes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blangslevvej 14, 4700 Næstved (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-04-07 tilføjes Direktion: Søren Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2016-04-07 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er drift af supermarked og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-07 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-04-07 tilføjes Hovedbranche: Supermarkeder (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-04-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-04-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-04-07 tilføjes Legale ejere: Søren Pedersen (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-04-07 tilføjes Navne: Blangslev Supermarked ApS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-04-07 tilføjes Reelle ejere: Søren Pedersen (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-04-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-04-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-04-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-04-07 tilføjes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2016-04-07 tilføjes Stiftere: Søren Pedersen (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-04-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2016-04-07 tilføjes Vedtægter: 2016-04-07 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2016-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-25)