Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-22 tilføjes Vedtægter: 2020-09-22 (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2016-04-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kop og Kande Hadsten ApS. (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-04-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mette Sko ApS. (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2020-05-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kop & Kande Randers ApS. (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Siøvej 26, 8370 Hadsten (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgehaven 13, 8370 Hadsten (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-09-30 (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-01-01 (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgehaven 13, 8370 Hadsten (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2016-04-07 tilføjes Direktion: Anne-Mette Pedersen (direktør) (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-04-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt investering af afkast af kapitalandele. (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-04-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-04-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-04-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-04-07 tilføjes Legale ejere: Anne-Mette Pedersen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2016-04-07 tilføjes Navne: Anne-Mette Holm Holding ApS (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-04-07 tilføjes Reelle ejere: Anne-Mette Pedersen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2016-04-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2016-04-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2016-04-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-04-07 tilføjes Stiftere: Anne-Mette Pedersen (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-04-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-04-07 tilføjes Vedtægter: 2016-04-07 (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2016-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-07)