Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Dekret | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranevej 11, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-06 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-18 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-18 fjernes Kontaktoplysninger: larsnrasmussen@gmail.com (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-18 fjernes Legale ejere: Lars Nutzhorn Rasmussen (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-18 fjernes Navne: Murerfirmaet Lars N. Rasmussen ApS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-18 fjernes Reelle ejere: Lars Nutzhorn Rasmussen (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-18 fjernes Stiftere: Lars Nutzhorn Rasmussen (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2023-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2023-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-21 fjernes Direktion: Ulla Juul Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-11 tilføjes Direktion: Ulla Juul Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-11 fjernes Direktion: Lars Nutzhorn Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-25 Statstidende Dekret
Den 2022-06-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2021-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2021-09-01 tilføjes Navne: Murerfirmaet Lars N. Rasmussen ApS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2021-09-01 tilføjes Vedtægter: 2021-09-01 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2021-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2021-08-31 fjernes Navne: Murerfirmaet Lars N. Rasmussen IVS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-08-31 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-06-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranevej 11, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-04-06 tilføjes Direktion: Lars Nutzhorn Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2016-04-06 tilføjes Formål: At udføre murerarbejde (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-06 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-04-06 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2016-04-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-04-06 tilføjes Kontaktoplysninger: larsnrasmussen@gmail.com (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-04-06 tilføjes Legale ejere: Lars Nutzhorn Rasmussen (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-04-06 tilføjes Navne: Murerfirmaet Lars N. Rasmussen IVS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2016-04-06 tilføjes Reelle ejere: Lars Nutzhorn Rasmussen (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-04-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-04-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-04-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-04-06 tilføjes Stiftere: Lars Nutzhorn Rasmussen (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2016-04-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2016-04-06 tilføjes Vedtægter: 2016-04-06 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2016-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2016-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-27)