Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 306, 2860 Søborg (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-05-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-05-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-06 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-05-22 fjernes Hjemmeside: www.stigus.dk (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-05-22 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-05-22 fjernes Kontaktoplysninger: seiling@stigus.dk (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-05-22 fjernes Legale ejere: Stig Seiling Christensen (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-05-22 fjernes Navne: Hjælpemiddel Konsulenten ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-05-22 fjernes Reelle ejere: Stig Seiling Christensen (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-05-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-05-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-05-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-05-22 fjernes Stiftere: Natasza Christensen (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-05-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2023-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2023-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-11-02 fjernes Direktion: Stig Seiling Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 306, 2860 Søborg (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2022-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 306, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-12-01 tilføjes Direktion: Stig Seiling Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2021-11-30 tilføjes Legale ejere: Stig Seiling Christensen (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2021-11-30 fjernes Legale ejere: Natasza Christensen (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Reelle ejere: Stig Seiling Christensen (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2021-11-30 fjernes Reelle ejere: Natasza Christensen (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 fjernes Direktion: Natasza Christensen (direktør) (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2021-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2021-09-27 tilføjes Navne: Hjælpemiddel Konsulenten ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2021-09-26 fjernes Navne: Hjælpemiddel Konsulenten IVS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-09-27 tilføjes Vedtægter: 2021-09-27 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2021-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2021-09-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buddingevej 306, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2019-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Islevdalvej 214, st., 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islevdalvej 214, st., 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2018-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 3., 2860 Søborg (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-26 tilføjes Hjemmeside: www.stigus.dk (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2018-11-26 tilføjes Kontaktoplysninger: seiling@stigus.dk (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 3., 2860 Søborg (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2016-04-06 tilføjes Direktion: Natasza Christensen (direktør) (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2016-04-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed import og handel med trappelift og andre hjælpemidler samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2016-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2016-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-06 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2016-04-06 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2016-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2016-04-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2016-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2016-04-06 tilføjes Legale ejere: Natasza Christensen (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2016-04-06 tilføjes Navne: Hjælpemiddel Konsulenten IVS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2016-04-06 tilføjes Reelle ejere: Natasza Christensen (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2016-04-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2016-04-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2016-04-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2016-04-06 tilføjes Stiftere: Natasza Christensen (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2016-04-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-11-09)
Den 2016-04-06 tilføjes Vedtægter: 2016-04-06 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2016-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2016-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-09)