Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Vedtægter | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 26, 2., 1306 København K (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 8, 3. 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2024-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af biler og andre lette køretøjer. (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-12 tilføjes Revisor: Revisorerne Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-12 tilføjes Vedtægter: 2024-04-12 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2023-05-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-30 fjernes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-01-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 8, 3. 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2022-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Østbanetorvet 7, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af råvare. (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2019-10-24 tilføjes Vedtægter: 2019-10-24 (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2019-08-28 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2019-08-27 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-28 tilføjes Legale ejere: Thim Holding ApS (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-28 fjernes Legale ejere: Martin Thim Tømmergaard (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-27 fjernes Legale ejere: Thim Holding ApS (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-28 tilføjes Navne: DB Trading ApS (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-27 fjernes Navne: Rodfast ApS (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-28 tilføjes Reelle ejere: Thor Christian Thim (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-27 fjernes Reelle ejere: Thor Christian Thim (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-28 tilføjes Vedtægter: 2019-08-28 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østbanetorvet 7, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2018-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Langgade 12, 8305 Samsø (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2017-06-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-06-20 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-01 tilføjes Reelle ejere: Thor Christian Thim (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langgade 12, 8305 Samsø (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2016-04-06 tilføjes Direktion: Thor Christian Thim (direktør) (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-04-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed, virksomhed med salg af mad- og drikkevarer samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2016-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-06 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-04-06 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2016-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-04-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-04-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-04-06 tilføjes Legale ejere: Martin Thim Tømmergaard (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2016-04-06 tilføjes Navne: Rodfast ApS (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2016-04-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-04-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-04-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2016-04-06 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2016-04-06 tilføjes Stiftere: Thim Holding ApS, Martin Thim Tømmergaard (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-04-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-04-06 tilføjes Vedtægter: 2016-04-06 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2016-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-03-01 tilføjes Legale ejere: Thim Holding ApS (offentliggjort 2019-08-29)