Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Navne | ||||
Vedtægter | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Virksomhedsform | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knepholtvej 50, 9430 Vadum (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjembhedevej 27, 9330 Dronninglund (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2016-08-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Aalborg Epoxy ApS. (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2020-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Selskab 2 af oktober 2023 ApS. (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-11-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Aalborg Netpuds ApS. (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-15 tilføjes Navne: MA Holding, Præstbro ApS (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-14 fjernes Navne: Zenas Holding ApS (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-15 tilføjes Vedtægter: 2021-11-15 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-09-14 tilføjes Direktion: Malene Boyle Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-14 fjernes Direktion: Line Zenas (direktør) (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-14 tilføjes Legale ejere: Malene Boyle Andersen (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-14 fjernes Legale ejere: Line Zenas (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-14 tilføjes Reelle ejere: Malene Boyle Andersen (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-14 fjernes Reelle ejere: Line Zenas (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-05-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-18 tilføjes Navne: Zenas Holding ApS (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2017-10-17 fjernes Navne: Zenas Holding IVS (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-18 tilføjes Vedtægter: 2017-10-18 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2017-10-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-03-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-03-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-03-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjembhedevej 27, 9330 Dronninglund (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2016-03-30 tilføjes Direktion: Line Zenas (direktør) (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2016-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og udlejningsvirksomhed, samt at foretage investering i aktier og anparter, herunder at fungere som holdingselskab samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-30 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): null (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-03-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-03-30 tilføjes Legale ejere: Line Zenas (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2016-03-30 tilføjes Navne: Zenas Holding IVS (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-03-30 tilføjes Reelle ejere: Line Zenas (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2016-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-03-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-03-30 tilføjes Stiftere: Line Zenas (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-03-30 tilføjes Vedtægter: 2016-03-30 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-05)