Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Søgade 22, 1357 København K (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Løgstørgade 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-06-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-06-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-06-02 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løgstørgade 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2019-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Orient Plads 1, 1., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Orient Plads 1, 1., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2018-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 7, 3., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 tilføjes Kontaktoplysninger: leslie@lobolab.dk (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2017-06-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2017-06-28 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2017-04-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-29 tilføjes Legale ejere: LAL Holding ApS (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-03-29 fjernes Legale ejere: Westenholz Interiors ApS (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-03-28 fjernes Legale ejere: LAL Holding ApS (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-03-29 tilføjes Reelle ejere: Leslie Ann Lorimer (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-03-29 fjernes Direktion: Henriette Toft Westenholz (direktør) (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2016-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 7, 3., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2016-04-04 tilføjes Direktion: Henriette Toft Westenholz (direktør) (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2016-04-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive arkitektvirksomhed og -rådgivning samt enhver virksomhed i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-04 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-04 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-04 tilføjes Legale ejere: LAL Holding ApS, Westenholz Interiors ApS (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2016-04-04 tilføjes Navne: Lobo Lab. Arkitektur ApS (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-29)
Den 2016-04-04 tilføjes Stiftere: Westenholz Interiors ApS, LAL Holding ApS (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-04 tilføjes Vedtægter: 2016-04-04 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2016-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-05)