Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med taxakørsel, og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-10 fjernes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-07-09 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-07-09 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-08 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-09 tilføjes Vedtægter: 2019-07-09 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-18 tilføjes Vedtægter: 2018-09-18 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taffelbays Alle 2, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-03-30 tilføjes Direktion: Athanasios Athanasopoulos (direktør) (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2016-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-30 (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-03-30 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2016-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-03-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-03-30 tilføjes Legale ejere: Athanasios Athanasopoulos (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2016-03-30 tilføjes Navne: Elea ApS (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-03-30 tilføjes Reelle ejere: Athanasios Athanasopoulos (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2016-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-03-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-03-30 tilføjes Stiftere: Athanasios Athanasopoulos (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-03-30 tilføjes Vedtægter: 2016-03-30 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2016-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-01)