Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ehlersvej 25, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Direktion: David Helgason (direktør) (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-03-31 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-01 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Kontaktoplysninger: david@foobar.vc (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Legale ejere: David Helgason (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Navne: Foobar Technologies III ApS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Omlægningsperiode slut: 2019-06-30 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Omlægningsperiode start: 2019-04-01 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Reelle ejere: David Helgason (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Stiftere: David Helgason (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2016-04-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Foobar Technologies I ApS. (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2020-12-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-19 tilføjes Kontaktoplysninger: david@foobar.vc (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-11-18 fjernes Kontaktoplysninger: david@unity3d.com (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-09-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-23 tilføjes Vedtægter: 2019-08-23 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ehlersvej 25, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ehlersvej 25, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-06-30 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-04-01 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-03-31 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-03-31 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2018-06-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ehlersvej 25, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2017-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Brolæggerstræde 14, 1., 1211 København K (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-09-19 tilføjes Kontaktoplysninger: david@unity3d.com (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2017-09-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brolæggerstræde 14, 1., 1211 København K (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Westend 1, 2. tv., 1661 København V (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2016-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Westend 1, 2. tv., 1661 København V (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2016-04-01 tilføjes Direktion: David Helgason (direktør) (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2016-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalanbringelse og enhver anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2016-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-03-31 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2016-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-01 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2016-04-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2016-04-01 tilføjes Legale ejere: David Helgason (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2016-04-01 tilføjes Navne: Foobar Technologies III ApS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2016-04-01 tilføjes Reelle ejere: David Helgason (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2016-04-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2016-04-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2016-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2016-04-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2016-04-01 tilføjes Stiftere: David Helgason (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2016-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2016-04-01 tilføjes Vedtægter: 2016-04-01 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2016-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2016-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-23)