Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
IndkaldelseTilFordringsproevelse | Tegningsregel | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ehlersvej 33, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-01 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-03 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-03 fjernes Kontaktoplysninger: phl@phladvokat.dk (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-03 fjernes Legale ejere: KBND Holding Aps (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-03 fjernes Navne: Byggefirmaet Berner Dahlin A/S (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-03 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-03 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-03 fjernes Stiftere: KBND Holding Aps (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-03-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-02-03 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-11-14 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2018-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2018-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-06-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ehlersvej 33, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2017-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødvig Alle 8, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-09 tilføjes Kontaktoplysninger: phl@phladvokat.dk (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2017-06-08 fjernes Kontaktoplysninger: nd@bernerdahlin.dk (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2017-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2017-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-09 fjernes Bestyrelse: Lone Jacobsen (næstformand) (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-09 fjernes Direktion: Nicolai Selmer Dahlin (direktør) (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødvig Alle 8, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2016-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Dexter Gordons Vej 35, 1. th., 2450 København SV (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dexter Gordons Vej 35, 1. th., 2450 København SV (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-04-01 tilføjes Bestyrelse: Lone Jacobsen (næstformand) (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2016-04-01 tilføjes Direktion: Nicolai Selmer Dahlin (direktør) (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2016-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive en entreprenør forretning med heraf afledte forretningsområder. (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2016-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-09-30 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2016-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-01 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2016-04-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2016-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: nd@bernerdahlin.dk (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2016-04-01 tilføjes Legale ejere: KBND Holding Aps (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2016-04-01 tilføjes Navne: Byggefirmaet Berner Dahlin A/S (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2016-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2016-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2016-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2016-04-01 tilføjes Stiftere: KBND Holding Aps (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2016-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2016-04-01 tilføjes Vedtægter: 2016-04-01 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2016-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2016-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-09)