Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Formål | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2021-03-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2021-03-20 tilføjes Navne: Koncept X ApS (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2021-03-19 fjernes Navne: Koncept X IVS (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2021-03-20 tilføjes Vedtægter: 2021-03-20 (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2021-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2021-03-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2021-01-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investering i ejendomme og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2018-01-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2018-01-08 tilføjes Kontaktoplysninger: lp@jprevision.dk (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2018-01-07 fjernes Kontaktoplysninger: et@konceptx.dk (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2018-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydendalsvej 7, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2018-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 36, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2018-01-05 tilføjes Direktion: Jørgen Poulsen (direktør) (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2018-01-05 fjernes Direktion: Erik Medum Thimm (direktør) (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2018-01-05 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2018-01-04 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2018-01-05 tilføjes Legale ejere: MAMI INVEST ApS (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2018-01-05 fjernes Legale ejere: NIVI INVEST IVS (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2018-01-05 tilføjes Reelle ejere: Lone Poulsen (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-01-05 fjernes Reelle ejere: Erik Medum Thimm (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2018-01-05 tilføjes Vedtægter: 2018-01-05 (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2016-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2016-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 36, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2016-04-01 tilføjes Direktion: Erik Medum Thimm (direktør) (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2016-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive markedsføring, grafisk arbejde, e-koncept udvikling og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2016-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-06-30 (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-01 (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: et@konceptx.dk (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2016-04-01 tilføjes Legale ejere: NIVI INVEST IVS (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2016-04-01 tilføjes Navne: Koncept X IVS (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2016-04-01 tilføjes Reelle ejere: Erik Medum Thimm (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2016-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-04-01 tilføjes Stiftere: NIVI INVEST IVS (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-04-01 tilføjes Vedtægter: 2016-04-01 (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2016-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-20)
Den 2016-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-01)