Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellebakken 33, 3460 Birkerød (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Direktion: Roberta Cenni (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-22 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Legale ejere: Roberta Cenni Holding ApS (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Navne: Obli-Q ApS (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes ObligatoriskEmail: robcenni@yahoo.com (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Reelle ejere: Roberta Cenni (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Stiftere: Roberta Cenni Holding ApS (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-05-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellebakken 33, 3460 Birkerød (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2017-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellebakken 33, 3460 Birkerød (offentliggjort 2017-06-11)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellebakken 33, 3460 Birkerød (offentliggjort 2017-06-11)
Den 2017-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2016-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2017-05-04)
Den 2016-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellebakken 33, 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellebakken 33, 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-03-22 tilføjes Direktion: Roberta Cenni (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at arbejde med licentiering af immaterielrettigheder og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-22 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Legale ejere: Roberta Cenni Holding ApS (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Navne: Obli-Q ApS (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-03-22 tilføjes ObligatoriskEmail: robcenni@yahoo.com (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Reelle ejere: Roberta Cenni (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Stiftere: Roberta Cenni Holding ApS (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Vedtægter: 2016-03-22 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2016-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-24)