Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2016-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hansen & Kökmen Invest ApS. (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2023-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 8, 9240 Nibe (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-01 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-24 fjernes Legale ejere: Anders Nørtoft Hansen (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-24 fjernes Navne: Nørtoft Invest ApS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-24 fjernes Reelle ejere: Anders Nørtoft Hansen (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-24 fjernes Stiftere: Anders Nørtoft Hansen (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-02-06 fjernes Direktion: Anders Nørtoft Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 8, 9240 Nibe (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2022-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hestehaven 30, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2019-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2019-05-31 tilføjes Navne: Nørtoft Invest ApS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2019-05-30 fjernes Navne: Nørtoft Invest IVS (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-05-31 tilføjes Vedtægter: 2019-05-31 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2019-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2019-05-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestehaven 30, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2016-04-01 tilføjes Direktion: Anders Nørtoft Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2016-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder og virksomhed der er naturligt forbunden hermed. (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-01 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-04-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-04-01 tilføjes Legale ejere: Anders Nørtoft Hansen (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-04-01 tilføjes Navne: Nørtoft Invest IVS (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2016-04-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Nørtoft Hansen (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-04-01 tilføjes Stiftere: Anders Nørtoft Hansen (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2016-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af direktøren. (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2016-04-01 tilføjes Vedtægter: 2016-04-01 (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2016-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2016-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-08)