Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2016-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: HEM ELEKTRO ApS. (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-18 sletter virksomheden Ejerskaber: HEM ELEKTRO ApS. (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HEM ELEKTRO ApS. (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2023-08-31 fjernes Revisor: Revision Limfjord Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-02-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-01-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-01-31 tilføjes Revisor: Revision Limfjord Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2022-02-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervænget 9-11, 7800 Skive (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-03-30 tilføjes Direktion: Martin Ravn Larsen (direktør) (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-03-30 tilføjes Formål: At eje kapitalandele i datterselskaber, investeringer samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-01 (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-03-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-03-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-03-30 tilføjes Legale ejere: Martin Ravn Larsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2016-03-30 tilføjes Navne: Martin Ravn Larsen Holding ApS (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-03-30 tilføjes Reelle ejere: Martin Ravn Larsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2016-03-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-03-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-03-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2016-03-30 tilføjes Stiftere: Martin Ravn Larsen (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-03-30 tilføjes Vedtægter: 2016-03-30 (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-31)