Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Kapital | Binavne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Åhaven 5, 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-12-29 fjernes Bibranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-12-29 fjernes Direktion: Teis Vester (direktør) (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-01 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-12-29 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-11-05 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-12-29 fjernes Hjemmeside: vaveba.com (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-12-29 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-12-29 fjernes Legale ejere: Atlab Vester ApS (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-12-29 fjernes Navne: Vaveba ApS (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-12-29 fjernes Reelle ejere: Teis Vester (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-12-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-12-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-12-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-12-29 fjernes Stiftere: Teis Vester, Kristoffer Max Grundtvig Baadsgaard, Brian Vangsgaard Pedersen (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-12-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-11-15 tilføjes Legale ejere: Atlab Vester ApS (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-11-15 fjernes Legale ejere: in.vester ApS (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-10 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-11-05 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2021-11-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2021-11-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2021-11-10 tilføjes Navne: Vaveba ApS (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2021-11-09 fjernes Navne: vaveba ivs (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2021-11-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2021-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åhaven 5, 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2021-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariendalsvej 32, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-02 fjernes Binavne: vaveba watches ivs, vaveba trading ivs, vaveba invest ivs, vaveba design ivs, Handelskompagniet vaveba ivs (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-01 tilføjes Direktion: Teis Vester (direktør) (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2021-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2021-11-01 tilføjes Vedtægter: 2021-11-01 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2021-11-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-18 tilføjes Legale ejere: in.vester ApS (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2021-10-18 fjernes Legale ejere: Kristoffer Max Grundtvig Baadsgaard, Teis Vester, Brian Vangsgaard Pedersen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-18 tilføjes Reelle ejere: Teis Vester (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2021-10-18 fjernes Reelle ejere: Kristoffer Max Grundtvig Baadsgaard, Brian Vangsgaard Pedersen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-17 fjernes Reelle ejere: Teis Vester (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2021-08-18 fjernes Direktion: Kristoffer Max Grundtvig Baadsgaard (direktør) (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariendalsvej 32, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2018-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariendalsvej 32, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-01 tilføjes Direktion: Kristoffer Max Grundtvig Baadsgaard (direktør) (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2016-04-01 tilføjes Reelle ejere: Teis Vester, Kristoffer Max Grundtvig Baadsgaard, Brian Vangsgaard Pedersen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2016-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2016-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariendalsvej 32, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2016-03-30 tilføjes Bibranche: Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2016-03-30 tilføjes Binavne: vaveba watches ivs, vaveba trading ivs, vaveba invest ivs, vaveba design ivs, Handelskompagniet vaveba ivs (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2016-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2016-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2016-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-04-01 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2016-03-30 tilføjes Hjemmeside: vaveba.com (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2016-03-30 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2016-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 900,00 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2016-03-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2016-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2016-03-30 tilføjes Legale ejere: Kristoffer Max Grundtvig Baadsgaard, Teis Vester, Brian Vangsgaard Pedersen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2016-03-30 tilføjes Navne: vaveba ivs (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2016-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2016-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2016-03-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2016-03-30 tilføjes Stiftere: Teis Vester, Kristoffer Max Grundtvig Baadsgaard, Brian Vangsgaard Pedersen (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2016-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2016-03-30 tilføjes Vedtægter: 2016-03-30 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2016-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-10)