Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Direktion | Hovedbranche | ||||
Navne | Vedtægter | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsørvej 1, 4250 Fuglebjerg (offentliggjort 2023-05-18)
Den 2023-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 1, 1. 1., 4250 Fuglebjerg (offentliggjort 2023-05-18)
Den 2023-03-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolighedsvej 1, 1. 1., 4250 Fuglebjerg (offentliggjort 2023-05-18)
Den 2022-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Benediktevej 25, 4250 Fuglebjerg (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-09 tilføjes Kontaktoplysninger: cf@pedersen.mail.dk (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-22 tilføjes Legale ejere: Claus Foli Pedersen (offentliggjort 2017-05-25)
Den 2016-06-22 tilføjes Reelle ejere: Claus Foli Pedersen (offentliggjort 2017-05-25)
Den 2016-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Benediktevej 25, 4250 Fuglebjerg (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2016-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 29, 2., 2600 Glostrup (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive privatudlejning af ejendomme, finansiering og investering (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-15 tilføjes Direktion: Claus Foli Pedersen (direktør) (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-15 fjernes Direktion: Joakim Bak (direktør) (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-15 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-14 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-15 tilføjes Navne: Foli Ejendomme ApS (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-14 fjernes Navne: EB-Gruppen ApS (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-15 tilføjes Vedtægter: 2016-06-15 (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-15 fjernes Binavne: Tømrermester Bak ApS, Safe Build ApS (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 29, 2., 2600 Glostrup (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-02-22 tilføjes Binavne: Tømrermester Bak ApS, Safe Build ApS (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-02-22 tilføjes Direktion: Joakim Bak (direktør) (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-02-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive tømrer- og byggevirksomhed, handel- og servicevirksomhed, finansiering og investering (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-02-22 (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-02-22 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-02-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-02-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-02-22 tilføjes Navne: EB-Gruppen ApS (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-02-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-02-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-02-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-02-22 tilføjes Stiftere: J Bak Holding ApS (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-02-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-02-22 tilføjes Vedtægter: 2016-02-22 (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-02-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-30)