Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Henrik Mølgaard | 18.03.2016 | 27.10.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
JØRGEN MØLGAARD A/S (CVR 85945610) | NORMAL | 30.11.2018 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
Mølgaard Hansen Automobiler A/S (CVR 37838306) | NORMAL | 28.06.2016 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
JØRGEN MØLGAARD A/S (CVR 85945610) | NORMAL | 01.07.2016 | 29.11.2018 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |