Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 15, 2. tv., 1674 København V (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 fjernes Direktion: Nicklas Møller (direktør) (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-23 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 fjernes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 fjernes Legale ejere: Nicklas Møller, Oliver Anthon Storm Pallesen, Christine Friis Jakobsen (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 fjernes Navne: thisbudget IVS (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 fjernes Reelle ejere: Nicklas Møller, Oliver Anthon Storm Pallesen, Christine Friis Jakobsen (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 fjernes Stiftere: Oliver Anthon Storm Pallesen, Nicklas Møller, Christine Friis Jakobsen (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2019-06-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 15, 2. tv., 1674 København V (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2016-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 15, 2. tv., 1674 København V (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 15, 2. tv., 1674 København V (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-03-23 tilføjes Direktion: Nicklas Møller (direktør) (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2016-03-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling af online værktøjer til virksomheder (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2016-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2016-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-23 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2016-03-23 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2016-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500,00 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2016-03-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2016-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2016-03-23 tilføjes Legale ejere: Nicklas Møller, Oliver Anthon Storm Pallesen, Christine Friis Jakobsen (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2016-03-23 tilføjes Navne: thisbudget IVS (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2016-03-23 tilføjes Reelle ejere: Nicklas Møller, Oliver Anthon Storm Pallesen, Christine Friis Jakobsen (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2016-03-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2016-03-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2016-03-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2016-03-23 tilføjes Stiftere: Oliver Anthon Storm Pallesen, Nicklas Møller, Christine Friis Jakobsen (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2016-03-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af alle direktørerne i forening (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2016-03-23 tilføjes Vedtægter: 2016-03-23 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2016-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2016-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-02)