Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Bæch | 10.08.2016 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Hanssen | 29.03.2016 | 10.08.2016 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Poulsen | 03.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Brian Christensen | 03.04.2024 | formand |
Inge Krogh Bæch | 09.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Bæch | 10.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Saxdorff Brinkmann | 09.06.2017 | 03.04.2024 | formand |
Brian Christensen | 09.06.2017 | 02.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michael Andersen | 10.08.2016 | 09.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Inge Krogh Bæch | 10.08.2016 | 08.06.2017 | formand |
Søren Hanssen | 29.03.2016 | 09.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jonnhild Groa Hanssen | 29.03.2016 | 10.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Michael Andersen | 29.03.2016 | 09.08.2016 | formand |