Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2016-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: MEWEcreate ApS. (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2019-04-15 sletter virksomheden Ejerskaber: MEWEcreate ApS. (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybbølsgade 45, st., 1721 København V (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-29 (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-10-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-10-21 fjernes Legale ejere: Gitte Amalie Hempel (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-10-21 fjernes Navne: LALA CRÊATIF IVS (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-10-21 fjernes Reelle ejere: Gitte Amalie Hempel (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-10-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-10-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-10-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-10-21 fjernes Stiftere: Gitte Amalie Hempel (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-10-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-26 Statstidende Dekret
Den 2022-02-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-26 fjernes Direktion: Gitte Amalie Hempel (direktør) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-05-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-31 tilføjes Legale ejere: Gitte Amalie Hempel (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2016-03-31 tilføjes Reelle ejere: Gitte Amalie Hempel (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2016-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybbølsgade 45, st., 1721 København V (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2016-03-29 tilføjes Direktion: Gitte Amalie Hempel (direktør) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2016-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2016-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2016-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-29 (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2016-03-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2016-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2016-03-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2016-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2016-03-29 tilføjes Navne: LALA CRÊATIF IVS (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2016-03-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2016-03-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2016-03-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2016-03-29 tilføjes Stiftere: Gitte Amalie Hempel (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2016-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2016-03-29 tilføjes Vedtægter: 2016-03-29 (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2016-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2016-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-26)