Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-03-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Quéré Invest ApS. (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2022-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 133, 2300 København S (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-26 fjernes Direktion: Alain Lucien Quéré (direktør) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-23 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-26 fjernes Legale ejere: Alain Lucien Quéré (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-26 fjernes Navne: Optic Ama'r Holding ApS (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-26 fjernes Reelle ejere: Alain Lucien Quéré (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-26 fjernes Stiftere: Alain Lucien Quéré (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-03-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 133, 2300 København S (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 133, 2300 København S (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 133, 2300 København S (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2016-03-23 tilføjes Direktion: Alain Lucien Quéré (direktør) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2016-03-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter samt enhver hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2016-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2016-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-03-23 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2016-03-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2016-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2016-03-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2016-03-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2016-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2016-03-23 tilføjes Legale ejere: Alain Lucien Quéré (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2016-03-23 tilføjes Navne: Optic Ama'r Holding ApS (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2016-03-23 tilføjes Reelle ejere: Alain Lucien Quéré (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2016-03-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2016-03-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2016-03-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2016-03-23 tilføjes Stiftere: Alain Lucien Quéré (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2016-03-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2016-03-23 tilføjes Vedtægter: 2016-03-23 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2016-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2016-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-03)